BRIDGEND TOWN JUNIORS FOOTBALL CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bridgend Town Football Club engages young people to take an active part in grassroots football. We provide weekly training facilities for teams aged from Under 6 to Senior level. We enable our players to take part in a local football league with opportunities to express themselves, learn and develop essential social skills and a healthy lifestyle within a positive and safe sporting environment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,710 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Pen-y-bont Ar Ogwr
Llywodraethu
- 17 Medi 2014: CIO registration
- BTJFC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Cheverton | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
Jamie Wilson | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
Nigel Smith | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||
Richard Edwards | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||
Michael Gardner | Ymddiriedolwr | 22 February 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.65k | £3.03k | £18.26k | £29.06k | £48.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.05k | £9.42k | £19.66k | £32.11k | £46.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.00k | N/A | N/A | £7.71k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Chwefror 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Chwefror 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 17 Sep 2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE HEALTHY RECREATION AND PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE UP TO THE AGE OF 18 IN BRIDGEND AND THE SURROUNDING AREA THROUGH THE PLAYING OF, AND COACHING IN, ASSOCIATION FOOTBALL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Aevitas Wealth Ltd
5-7 Court Road
BRIDGEND
Mid Glamorgan
CF31 1BE
- Ffôn:
- 07590275002
- E-bost:
- treasurer.btjfc@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window