YORK BLIND & PARTIALLY SIGHTED SOCIETY

Rhif yr elusen: 1159188
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The aim of York Blind & Partially Sighted Society (MySight York) is to advocate and provide services to enable people who are blind or partially sighted achieve independence and live well with sight loss. We provide an Equipment and Information Centre, a Befriending Service, an Eye Clinic service, activities, Employment Service and outreach to anyone struggling with sight loss in the York area.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £357,251
Cyfanswm gwariant: £357,546

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Caerefrog
  • East Riding Of Yorkshire
  • Gogledd Swydd Gaerefrog

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Gorffennaf 1979: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • MYSIGHT YORK (Enw gwaith)
  • YBPSS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
John Sole Cadeirydd 30 January 2023
Dim ar gofnod
Dr Bethan O'Leary Ymddiriedolwr 26 February 2025
Dim ar gofnod
Lisa Willcox Ymddiriedolwr 22 May 2024
Dim ar gofnod
Iain Mitchell Ymddiriedolwr 06 December 2023
Dim ar gofnod
Andrea Glover Ymddiriedolwr 16 August 2023
Dim ar gofnod
Caroline Clifford Ymddiriedolwr 18 July 2023
Dim ar gofnod
Major David Michael Crouch Ymddiriedolwr 23 May 2023
ST CHRISTOPHER'S HOMES
Derbyniwyd: Ar amser
The Roade Charity
Cofrestrwyd yn ddiweddar
ROADE FEOFFEE AND CHIVALL CHARITY
Derbyniwyd: 92 diwrnod yn hwyr
Annette Gamston Ymddiriedolwr 22 October 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £366.32k £561.41k £287.70k £285.31k £357.25k
Cyfanswm gwariant £404.50k £371.84k £326.25k £385.08k £357.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £9.59k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £394.93k N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £4.73k N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £16.10k N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £697 N/A N/A N/A
Incwm - Arall N/A £144.95k N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £251.40k N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £354.45k N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £17.39k N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Arall N/A £0 N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 23 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 23 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 26 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 26 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 24 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 24 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 15 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 15 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 29 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 10 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 4 SEPTEMBER 1978 AS AMENDED 17 JUNE 1996, 28 JUNE 2000 AND 21 JUNE 2004
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE GENERAL WELFARE OF PEOPLE WHO ARE BLIND, PARTIALLY SIGHTED OR SUBSTANTIALLY AND PERMANENTLY DISABLED BY DEFECTIVE VISION.
Maes buddion
YORK CITY AND DISTRICT
Hanes cofrestru
  • 05 Gorffennaf 1979 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
My Sight York
Ground Floor
84-86 Walmgate
York
YO1 9TL
Ffôn:
01904636269