ymddiriedolwyr HEART VALVE VOICE
Rhif yr elusen: 1159219
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Yassir Javaid | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Olivia Gosney | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Phil Read | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Dr Rick Steeds | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
Angela Martin | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Dr Chris Arden | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Alison Banayoti | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
KEITH JACKSON | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.