Hanes ariannol THE LONDON SCHOOL OF ARCHITECTURE
Rhif yr elusen: 1159927
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £982.61k | £754.22k | £938.74k | £1.16m | £1.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £875.45k | £761.12k | £874.26k | £1.16m | £1.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £25.25k | £2.74k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £251.83k | £60.23k | £118.16k | £110.62k | £242.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £730.72k | £693.92k | £820.57k | £1.05m | £1.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £62 | £66 | £5 | £43 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.44k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £875.45k | £761.12k | £869.03k | £1.15m | £1.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £5.23k | £6.30k | £6.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.90k | £11.40k | £12.90k | £20.76k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.