ymddiriedolwyr THE LONDON SCHOOL OF ARCHITECTURE
Rhif yr elusen: 1159927
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Bollinger | Cadeirydd | 02 November 2023 |
|
|||||||
Lucy Clare Langdon | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||||
Delwar Hossain | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||||
John Charles Oliver | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|||||||
Simon Allford | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|||||||
Professor Robert Mull | Ymddiriedolwr | 02 January 2017 |
|
|
||||||
Nick Bliss | Ymddiriedolwr | 04 January 2016 |
|
|||||||
Davina Mallinckrodt | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||||
ROLAND THOMAS ASHTON OAKSHETT | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.