Hanes ariannol BRIDGE BUILDERS MENTORING

Rhif yr elusen: 1158629
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/10/2019 01/10/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.93k £6.89k £58.20k £26.51k £1.96k
Cyfanswm gwariant £3.92k £2.61k £15.77k £18.48k £97.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A