THE AARONSON FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main way in which the charity pursues its charitable objectives is through the provision of grants to charitable and medical institutions and making medical research equipment available to medical researchers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- De Affrica
- Israel
- Rwsia
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 27 Tachwedd 2014: Cofrestrwyd
- THE LESLIE AND FREDA AARONSON FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL ARNOLD AARONSON | Cadeirydd | 28 July 2014 |
|
|
||||
DAVID HOWARD RODNEY | Ymddiriedolwr | 28 July 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £163.51k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £283.47k | £122.41k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28 JUL 2014 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 03/02/2015
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ('OBJECTS') ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: TO PROVIDE A PUBLIC BENEFIT IN THE FOLLOWING MANNER:- GENERAL CHARITABLE PURPOSES TO ADVANCE SUCH CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES) FOR THE PUBLIC BENEFIT WHETHER BY MAKING GRANTS OR OTHERWISE AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME ANYWHERE IN THE WORLD IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO THE FOLLOWING: PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY AND FINANCIAL HARDSHIP THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY BY PROVIDING: GRANTS, ITEMS, FACILITIES AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND TO CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY. THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, HEALTHCARE PROJECTS AND ALL THE NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT. RELIEF OF SICKNESS TO ASSIST IN THE TREATMENT AND CARE OF PERSONS SUFFERING FROM MENTAL OR PHYSICAL ILLNESS OF ANY DESCRIPTION OR IN NEED OF REHABILITATION AS A RESULT OF SUCH ILLNESS, BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR WORK AND RECREATION. THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH BY MAKING GRANTS AND PROVIDING ITEMS, FACILITIES AND SERVICES, FOR MEDICAL RESEARCH. ADVANCEMENT OF EDUCATION TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN GENERAL IN THE SUBJECT OF THE JEWISH RELIGION BY MAKING GRANTS TO INSTITUTIONS PROMOTING KNOWLEDGE AND EDUCATION OF THE JEWISH RELIGION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
First Floor Winston House
349 Regents Park Road
LONDON
N3 1DH
- Ffôn:
- 02034112001
- E-bost:
- david@mansionsco.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window