ymddiriedolwyr RYCROFT LEISURE
Rhif yr elusen: 1157830
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Stockhill | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Carol Young | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Lisa Booth | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Angie Morley | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Dave Taylor | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
MALCOLM SCOTT | Ymddiriedolwr | 14 July 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.