ymddiriedolwyr PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF HOLY SAVIOUR BITTERNE
Rhif yr elusen: 1157949
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Antony PALMER | Cadeirydd | 11 January 2019 |
|
|||||
Louise White | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Gareth WOOD | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Susan Ward | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Justine Boston | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Christopher HARRIS Professor | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
James Roberts | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Brian AYRES | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Fiona HUTCHINGS | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Susan BELL | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Joanne AYRES-PROCTOR | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Rebecca Ann BAILLIE | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Stephen SPENCER | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Roger MORAN | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||
Claire MOORE | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Amanda Jane WOOD | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Kevin SAWERS | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Kim BAILLIE | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Adrian David JACOBS | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
Brian Patrick GAFFNEY | Ymddiriedolwr | 14 May 2014 |
|
|
||||
ALISON JOAN LARGE | Ymddiriedolwr | 14 May 2014 |
|
|
||||
Jane Elizabeth FISHER | Ymddiriedolwr | 14 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.