ANGLESEY VINTAGE EQUIPMENT SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To foster and promote the education of the general public in the appreciation and practical study of the development and restoration of industrial agricultural, marine,commercial,military and domestic equipment and machinery. Regular meetings and activities are held including an annual rally
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Conwy
- Gwynedd
- Powys
- Sir Y Fflint
- Wrecsam
- Ynys Môn
Llywodraethu
- 13 Hydref 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 511266 CYMDEITHAS HEN GELFI YNYS MON/ANGLESEY VINTAGE EQU...
- 29 Hydref 2014: Cofrestrwyd
- AVES; CYMDEITHAS HEN GELFI YNYS MON (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Bruce Petrie | Cadeirydd | 05 March 2025 |
|
|
||||
John Horabin | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Sharon Louise Roberts | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Chris Furnival | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Derek Hughes | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Owen Arfon Owen | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Anne Patricia Wilkes | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Arnold Milburn | Ymddiriedolwr | 03 March 2017 |
|
|
||||
SARAH KERSEY Secretary | Ymddiriedolwr | 08 October 2014 |
|
|
||||
LLOYD PRITCHARD | Ymddiriedolwr | 08 October 2014 |
|
|
||||
WILLIAM DAVIES | Ymddiriedolwr | 08 October 2014 |
|
|
||||
LOUISE PRITCHARD | Ymddiriedolwr | 08 October 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.04k | £1.27k | £1.88k | £66.79k | £63.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.97k | £5.54k | £6.35k | £37.78k | £47.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Rhagfyr 2020 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Rhagfyr 2020 | 37 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/10/2014
Gwrthrychau elusennol
TO FOSTER AND PROMOTE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN THE APPRECIATION AND PRACTICAL STUDY OF THE DEVELOPMENT, PRESERVATION AND RESTORATION OF INDUSTRIAL, AGRICULTURAL, MARINE, COMMERCIAL AND DOMESTIC EQUIPMENT AND MACHINERY OF SOCIAL AND/OR HISTORICAL SIGNIFICANCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pen Parc
Tyn Lon
HOLYHEAD
Gwynedd
LL65 3LJ
- Ffôn:
- 01407721082
- E-bost:
- annepwilkes@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window