Hanes ariannol THE LIBERAL JEWISH SYNAGOGUE
Rhif yr elusen: 1159292
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.71m | £2.05m | £2.10m | £2.00m | £2.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.03m | £1.93m | £1.84m | £1.87m | £2.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.83m | £1.34m | £1.40m | £1.15m | £1.23m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.15k | £0 | £31.08k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £715.13k | £566.53k | £568.09k | £684.23k | £688.08k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £292.76k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £163.36k | £145.69k | £89.46k | £172.07k | £122.15k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.66k | £3.89k | £2.70k | £6.95k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £365.00k | £70.50k | £302.03k | £20.50k | £23.31k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.03m | £1.92m | £1.84m | £1.87m | £2.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £15.42k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £88.97k | £10.71k | £24.99k | £26.94k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £15.42k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.