ymddiriedolwyr THE LIBERAL JEWISH SYNAGOGUE
Rhif yr elusen: 1159292
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafaelle Gelein | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Lodewilk Zweers | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
James Johnson | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Tsvetyana Petrova | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Scott Dinwiddie | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Gabrielle Lazarus | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Jennifer Nathan MBE | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|||||
David Howard Adams | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
Simon Van Someren | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Harriett Faith Goldenberg | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.