Hanes ariannol WITHAM VALLEY NURSERY

Rhif yr elusen: 1157860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £125.92k £104.94k £136.73k £111.57k £155.53k
Cyfanswm gwariant £111.99k £105.75k £133.43k £133.05k £136.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £1.50k N/A N/A N/A