WITHAM VALLEY NURSERY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objective of the Nursery is to ?enhance the development and education of children under the statutory school age?. In achieving this objective the Nursery provides early years education for 2 -4 year olds, five days a week. Children are taken from the local community regardless of their background or needs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
Llywodraethu
- 03 Mawrth 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1128880 HOLY FAMILY NURSERY GROUP
- 15 Gorffennaf 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenny Canavan | Ymddiriedolwr | 22 November 2024 |
|
|
||||
Deborah Thompson | Ymddiriedolwr | 22 November 2024 |
|
|
||||
Rebecca Dent | Ymddiriedolwr | 22 November 2024 |
|
|
||||
Amy Macinnes | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Laura Galpin | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|||||
Kimberley Waylen | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|
||||
Amanda Nial | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Cherilyn Long | Ymddiriedolwr | 23 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £112.37k | £125.92k | £104.94k | £136.73k | £111.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £122.72k | £111.99k | £105.75k | £133.43k | £133.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £1.50k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 14 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 14 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 08 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 08 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 01 Hydref 2020 | 93 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 01 Hydref 2020 | 93 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 15 Jul 2014
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY WORKS FOR THE PUBLIC BENEFIT HAVING AS ITS OBJECTS THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN PARTICULAR BY: (1) PROMOTING THEIR CARE AND SAFETY; (2) PROMOTING THEIR EDUCATION AND PROMOTING PARENTAL INVOLVEMENT; (3) PROMOTING THEIR HEALTH AND WELLBEING; (4) PROVIDING SERVICES TO SUPPORT THEM AND THEIR FAMILIES AND CARERS; (5) PROVIDING SERVICES TO INDIVIDUALS HOLDING MEMBERSHIP OF THE CIO; AND (6) FURTHERING THE AIMS OF THE PRE-SCHOOL LEARNING ALLIANCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Guithavon Valley Evangelical Church
Guithavon Valley
WITHAM
Essex
CM8 1HF
- Ffôn:
- 07842275458
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window