Ymddiriedolwyr FENSTANTON VILLAGE HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1159392

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Mead | Cadeirydd | 01 April 2007 |
|
|
||||
KEVIN FORBES-MITCHELL | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Anne Mustill | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Clare Tevlin | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Martin Hewitt | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
ANDREA SUZANNE BATCHELOR | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
ROY MCGEE | Ymddiriedolwr | 31 October 2020 |
|
|
||||
Simon Hunt | Ymddiriedolwr | 13 March 2017 |
|
|||||
TRACEY JANE JACOB | Ymddiriedolwr | 12 November 2016 |
|
|
||||
COLIN MACRAE SAUNDERSON | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
||||
HELEN MARY ANDREWS | Ymddiriedolwr | 01 April 2008 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.