Ymddiriedolwyr PENCOMBE AND LITTLE COWARNE PARISH HALL
Rhif yr elusen: 505000

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Mobey | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Barbara Amy Brazier | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Karen Ruth Hodges | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
'Frank' Albert Francis Nicholson | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||
Janet Legge | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
Susan Drew | Ymddiriedolwr | 12 August 2018 |
|
|
||||
Emily Louise Barrett | Ymddiriedolwr | 12 August 2018 |
|
|
||||
Colin Hadley | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.