ROAD LOCOMOTIVE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Society has since 1937 recorded for public benefit the history of all types of self propelled road steam engines - traction engines,road rollers, wagons and portable engines - made, used or preserved in the UK. It maintains an extensive record of owners and manufacturers production, photographs, books and literature and publishes a quarterly journal.Public reference may be made to the records.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
19 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 06 Mehefin 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1102574 THE ROAD LOCOMOTIVE SOCIETY
- 27 Tachwedd 2014: CIO registration
- RLS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Wakeham | Cadeirydd | 19 October 2019 |
|
|
||||
Hedd Wyn Jones | Ymddiriedolwr | 26 October 2024 |
|
|
||||
Thomas Baines | Ymddiriedolwr | 26 October 2024 |
|
|
||||
Paul Jonathan Abbott | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
EVELYN CLARE BULLEN | Ymddiriedolwr | 29 October 2016 |
|
|
||||
SIMON JOHN CAUDWELL | Ymddiriedolwr | 24 October 2015 |
|
|
||||
ANDREW NICHOLAS WELLS | Ymddiriedolwr | 09 April 2015 |
|
|
||||
Gary Wragg | Ymddiriedolwr | 09 April 2015 |
|
|
||||
BRIAN JOHNSON | Ymddiriedolwr | 09 April 2015 |
|
|||||
TREVOR ROSS SMALLBONE | Ymddiriedolwr | 09 April 2015 |
|
|
||||
MICHELE GODDARD BENG | Ymddiriedolwr | 27 November 2014 |
|
|
||||
ANDREW SMITH | Ymddiriedolwr | 27 November 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.54k | £36.71k | £27.53k | £42.90k | £43.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.72k | £17.48k | £18.34k | £18.22k | £21.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 10 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 10 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 27 Nov 2014
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND RESEARCH INTO THE HISTORY OF ALL TYPES OF SELF PROPELLED STEAM ENGINES (OTHER THAN THOSE RUNNING ON RAILS) AND THOSE TYPES OF STATIONARY STEAM ENGINES KNOWN AS PORTABLE ENGINES BUILT, USED OR PRESERVED IN THE UNITED KINGDOM, FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Nonsuch Nurseries
Westbrook
Bromham
Chippenham
SN15 2ED
- Ffôn:
- 07792136877
- E-bost:
- secretary@roadlocosociety.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window