Ymddiriedolwyr HEREFORD AND WORCESTER SCOUT COUNTY
Rhif yr elusen: 505004

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Sandison | Cadeirydd | 21 June 2017 |
|
|
||||
Thomas Palmer | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Felicity Jones | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Callum Walters | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|||||
Ellen Cockram | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Abbie McFarlane | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
ROBERT WILLIAM SIDLEY | Ymddiriedolwr | 08 April 2017 |
|
|
||||
ROBERT GEOFFREY CHARLES WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 26 June 2014 |
|
|
||||
IAN NEWMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.