COMMUNITY OF TIGRAYAN IN THE UNITED KINGDOM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
* Advice, support and advocacy on welfare benefits, education, training and employment etc. * Female and young people training and development programmes * Health development programmes * Job search and business start up * Provide courses such as English, IT, web-design etc. * Organise social and cultural event * Supplementary classes, and homework club
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 03 Hydref 2014: CIO registration
- CTG-UK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yalemzewed Abraha | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||
Abraham Mebrahtu | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||
Netsanet Gebru | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||
HASSAN ROBLE | Ymddiriedolwr | 27 January 2019 |
|
|
||||
SIMON HAYELOM | Ymddiriedolwr | 27 January 2019 |
|
|
||||
HABTOM ZERU | Ymddiriedolwr | 27 January 2019 |
|
|
||||
HIWOT ROBINS | Ymddiriedolwr | 19 January 2018 |
|
|
||||
Henoke Daniel | Ymddiriedolwr | 19 January 2018 |
|
|||||
BERHANE GEBRU | Ymddiriedolwr | 15 November 2015 |
|
|
||||
Mulat Haregot | Ymddiriedolwr | 18 May 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.88k | £42.17k | £9.19k | £25.99k | £1.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.89k | £21.81k | £16.28k | £15.18k | £15.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £23.20k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 03 Oct 2014 as amended on 15 Jul 2019 as amended on 28 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
(1) The relief of poverty, sickness and distress and the advancement of education, particularly among persons of the community of Tigrayan now living in the UK. (2) To provide or assist in the provision of facilities in the interests of social welfare for recreation or other leisure time occupation of individuals who have need of such facilities by reason of their youth, age infirmity or disability, financial hardship or social circumstances with the object of improving their conditions of life. (3) To promote social inclusion of persons of the community of Tigrayans now living in the UK by preventing them from becoming socially excluded, relieving the needs of those people who are socially excluded and assisting them to integrate in society. (4) To act as a resource for young people, particular from the community of Tigrayans, by providing advice, assistance and organising programmes of physical, educational and other activities as a means of advancing in life and helping such young people by developing their skills, capacities and capabilities to enable them to fully participate in society as independent, mature and responsible individuals.' (5) The advancement of environmental protection or improvement in Tigray by working closely with local, national, regional, and international governmental, and non-government organisations and agencies. (6) Providing support to organisations who are working to build a strong anti - poverty network in the Tigray regional state and to support the development programmes in Tigray to promote social justice with the objective to combat poverty.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13-15 STOCKWELL ROAD
LONDON
SW9 9AU
- Ffôn:
- 02036200764
- E-bost:
- info@ctguk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window