ymddiriedolwyr MENCAP MON
Rhif yr elusen: 505013
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOT GALLAGHER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dawn Edwards | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Caroline Zoe Tattersall | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Gillian Eaton | Ymddiriedolwr | 05 May 2017 |
|
|
||||
Philip Eaton | Ymddiriedolwr | 05 May 2017 |
|
|
||||
Charity Mapuranga Hughes | Ymddiriedolwr | 03 June 2016 |
|
|
||||
Moira Tait | Ymddiriedolwr | 13 May 2016 |
|
|
||||
JANE YOUNG | Ymddiriedolwr | 06 May 2014 |
|
|
||||
JANET JONES | Ymddiriedolwr | 06 May 2014 |
|
|
||||
CHRISTINE MICHELLE MACKAY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANN BATES WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JON GRAHAM PEERS WEBSTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET ANN JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.