Hanes ariannol OAKLANDS COMMUNITY POOL LTD
Rhif yr elusen: 1159791
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2017 | 30/04/2018 | 30/04/2019 | 31/10/2020 | 31/07/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £444.38k | £520.35k | £542.15k | £675.59k | £350.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £397.36k | £408.36k | £492.54k | £635.60k | £294.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £88.87k | £133.86k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £520.35k | £542.15k | £586.41k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £301 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £88.87k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £408.36k | £492.54k | £41.34k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £594.26k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.