Hanes ariannol HEALEY ISLAMIC TRUST

Rhif yr elusen: 1158595
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £184.93k £248.38k £219.87k £177.63k £272.33k
Cyfanswm gwariant £152.44k £94.90k £107.46k £145.44k £219.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A