Hanes ariannol BISHOPTHORPE PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1159473
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.14k | £106.94k | £85.67k | £55.22k | £89.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £113.50k | £106.62k | £94.68k | £71.45k | £81.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £85.57k | £74.82k | £37.71k | £65.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £779 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.