BISHOPTHORPE PRE-SCHOOL PLAYGROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bishopthorpe Preschool Playgroup caters for children aged 3 - 4 within Bishopthorpe. Our team of staff and committee work together to ensure that all children and their families are supported and happy. We offer a caring, exciting and stimulating environment for the children to learn and develop at their own pace. We also offer Forest School sessions and have excellent links with the local school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £100,930 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Caerefrog
Llywodraethu
- 16 Chwefror 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1020793 BISHOPTHORPE PRE SCHOOL PLAYGROUP
- 03 Rhagfyr 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Chapman | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Jennifer Woodings | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||
Julie Morris | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £106.94k | £85.67k | £55.22k | £89.00k | £128.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £106.62k | £94.68k | £71.45k | £81.60k | £108.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £85.57k | £74.82k | £37.71k | £65.40k | £100.93k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £779 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 16 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 16 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 05 Gorffennaf 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 05 Gorffennaf 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 01 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 01 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 06 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 06 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 31 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 31 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 03 Dec 2014
Gwrthrychau elusennol
THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN PARTICULAR BY: (1)PROMOTING THEIR CARE AND SAFETY; (2)PROMOTING THEIR EDUCATION AND PROMOTING PARENTAL INVOLVEMENT; (3)PROMOTING THEIR HEALTH AND WELLBEING; (4)PROVIDING SERVICES TO SUPPORT THEM AND THEIR FAMILIES AND CARERS; (5)PROVIDING SERVICES TO INDIVIDUALS HOLDING MEMBERSHIP OF THE CIO; AND (6)FURTHERING THE AIMS OF THE PRE-SCHOOL LEARNING ALLIANCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Pavilion.
Ferry Lane
BISHOPTHORPE
YORK
YO23 2SB
- Ffôn:
- 07722046184
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window