WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES AND GIRL SCOUTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The World Association of Girl Guides and Girl Scouts is dedicated to girls and young women in the world. Our diverse Movement represents ten million girls and young women from 150 countries. Girl Guiding and Girl Scouting transforms the lives of girls and young women worldwide, supporting and empowering them to achieve their fullest potential and become responsible citizens of the world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£7,382,000
Roddion a chymynroddion | £2.06m | |
Weithgareddau elusennol | £4.93m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £260.00k | |
Buddsoddiadau | £131.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£7,713,000
Codi arian | £1.74m | |
Weithgareddau elusennol | £5.98m | |
Arall | £0 |
£118,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.74m | |
Gwariant elusennol | £5.98m |
Pobl

73 Gweithwyr
17 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Albania
- Algeria
- Antigwa A Barbuda
- Ariannin
- Armenia
- Aruba
- Aserbaijan
- Awstralia
- Awstria
- Bahrain
- Bangladesh
- Barbados
- Belarws
- Belize
- Benin
- Bolifia
- Botswana
- Brasil
- Brunei
- Burkina Faso
- Bwrwndi
- Byrma
- Cambodia
- Camerwn
- Canada
- Cenia
- Chile
- Colombia
- Congo
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Costa Rica
- Cyprus
- De Affrica
- De Corea
- Denmarc
- Dominica
- Ecwador
- El Salvador
- Estonia
- Feneswela
- Ffiji
- Ffrainc
- Gaiana
- Georgia
- Ghana
- Grenada
- Groeg
- Guatemala
- Guinée
- Gweriniaeth Canol Affrica
- Gweriniaeth De Swdan
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Swazi
- Gwlad Thai
- Gwlad Yr Iâ
- Haiti
- Hondwras
- Hong Kong
- Hwngari
- India
- Iorddonen
- Ireland
- Israel
- Jamaica
- Japan
- Kiribati
- Kuwait
- Latfia
- Lesotho
- Libanus
- Liberia
- Libia
- Liechtenstein
- Lithwania
- Lwcsembwrg
- Madagasgar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Malta
- Mauritania
- Mauritius
- Mecsico
- Monaco
- Mongolia
- Moroco
- Mosambic
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nicaragwa
- Niger
- Nigeria
- Norwy
- Oman
- Pakistan
- Panama
- Papua Guinea Newydd
- Paraguai
- Periw
- Philipinas
- Portiwgal
- Qatar
- Rwanda
- Rwmania
- Rwsia
- Samoa America
- San Marino
- Sbaen
- Seland Newydd
- Senegal
- Sierra Leone
- Singapore
- Slofacia
- Slofenia
- Sri Lanka
- St Kitts-nevis
- St Lucia
- St Vincent A Grenadines
- Surinam
- Sweden
- Syria
- Taiwan
- Tanzania
- Tchad
- Togo
- Tonga
- Trinidad A Tobago
- Tsieina
- Tunisia
- Twrci
- Uganda
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Y Bahamas
- Yemen
- Y Ffindir
- Y Gambia
- Ynysoedd Cook
- Ynysoedd Solomon
- Yr Aifft
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Yr Iseldiroedd
- Y Swdan
- Y Swistir
- Y Traeth Ifori
- Y Weriniaeth Ddominicaidd
- Y Weriniaeth Tsiec
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 11 Tachwedd 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 306125 WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES AND GIRL SCOUTS
- 18 Tachwedd 2014: CIO registration
- WAGGGS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candela Gonzalez | Cadeirydd | 31 July 2021 |
|
|
||||
Sharrada Segeran | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Josephine Wairimu Mwangi | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Fiona Marie Lejosne | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Dr Helga Herman Mutasingwa | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Signe Marie Obel | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Monika Dreik | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Sarah Ahmad Hammoud | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Faniry Domohina Rakotoarivony | Ymddiriedolwr | 26 August 2022 |
|
|
||||
Chempaka Emalin Pahamin | Ymddiriedolwr | 14 August 2022 |
|
|
||||
Paula Carola Neher-Old | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Stefanie Marie Argus | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||
Jessica Frances Bond | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Debra Teiko Nakatomi | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Fiona Maree Bradley | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Medhavi Chamathya Gihini Manik Fernando | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Christiane Rouhana | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.88m | £8.00m | £4.79m | £8.36m | £7.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.25m | £6.51m | £5.85m | £6.88m | £7.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.13m | £3.17m | £1.74m | £3.70m | £2.06m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £379.00k | £137.00k | £114.00k | £201.00k | £260.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.17m | £4.33m | £2.82m | £4.32m | £4.93m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £204.00k | £150.00k | £116.00k | £133.00k | £131.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £208.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £351.00k | £626 | £5.51k | £61.96k | £71.91k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.62m | £5.97m | £5.34m | £5.59m | £5.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £626.00k | £540.00k | £501.00k | £1.29m | £1.74m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £387.00k | £190.00k | £452.00k | £832.00k | £1.02m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £915.00k | £577.00k | £1.01m | £880.00k | £1.04m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £29.00k | £25.00k | £26.00k | £24.00k | £18.17k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £4.01m | £3.89m | £3.76m | £3.71m | £3.71m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £5.30m | £4.29m | £4.93m | £4.11m | £4.14m | |
|
Cyfanswm asedau | £4.05m | £5.31m | £3.75m | £5.08m | £5.60m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.69m | £1.51m | £1.14m | £1.29m | £2.25m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION REGISTERED 18 NOV 2014 AMENDED ON 21 SEP 2017 as amended on 24 Aug 2021 as amended on 31 Jul 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF WAGGGS IS TO FURTHER THE AIMS OF THE GIRL GUIDE/GIRL SCOUT MOVEMENT BY PROVIDING GIRLS AND YOUNG WOMEN WITH OPPORTUNITIES FOR SELF DEVELOPMENT THROUGH LEADERSHIP, RESPONSIBLE CITIZENSHIP AND SERVICE IN THEIR OWN AND WORLD COMMUNITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
World Association of Girl Guides
& Girl Scouts (WAGGGS)
World Bureau
Olave Centre
12C Lyndhurst Road
London
- Ffôn:
- 02077941181
- E-bost:
- wagggs@wagggs.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window