ymddiriedolwyr CHIPPING BARNET FOODBANK
Rhif yr elusen: 1163042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martine Whitaker | Cadeirydd | 16 January 2024 |
|
|||||
Arlette Rose Jennings | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Sarah Greenwood | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Fr David Terna Pember | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Rev Laura Jane Hewitt | Ymddiriedolwr | 23 February 2019 |
|
|||||
Sarah Katherine Edwards | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
Judith Burstow | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|||||
RICHARD DAVID LAWSON | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|||||
MARGARET MARIA SPILLMAN | Ymddiriedolwr | 09 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.