CRITICAL ACCESS

Rhif yr elusen: 1158214
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We work with universities to teach school children politics and philosophy.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2022

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Gorffennaf 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 12 Awst 2014: CIO registration
  • 06 Gorffennaf 2023: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2018 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 13 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 13 Ebrill 2023 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 17 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 17 Mawrth 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 30 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 30 Mawrth 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 30 Mawrth 2021 303 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019 30 Mawrth 2021 303 diwrnod yn hwyr