Hanes ariannol FRIENDS OF WMSBG-KOLEL DAMESEK ELIEZER
Rhif yr elusen: 1160938
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £638.78k | £645.07k | £588.33k | £439.00k | £729.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £380.29k | £810.32k | £200.55k | £232.35k | £522.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £436.64k | £388.40k | £383.95k | N/A | £594.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £202.13k | £256.67k | £204.38k | N/A | £135.58k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £207.29k | £746.48k | £123.19k | N/A | £444.54k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £173.00k | £63.84k | £77.36k | N/A | £77.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.64k | £5.43k | £5.03k | N/A | £5.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £202.65k | £741.05k | £118.17k | N/A | £439.28k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £173.00k | £63.84k | £77.36k | N/A | £77.46k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.