GOODRICH VILLAGE HALL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
VILLAGE HALL FACILITIES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 05 Ebrill 1976: Cofrestrwyd
- THE GOODRICH SOCIAL CLUB (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth David GORT | Cadeirydd | 20 March 2014 |
|
|
||||
Seth Oliver | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
Tobin James | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
Heather Mary CLARK | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
Philippe Edward BOBROFF | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
|
||||
Michelle TIMEWELL | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
Sarah HARBORD | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
Lynn COLLETT | Ymddiriedolwr | 03 November 2015 |
|
|
||||
Hazel PICKERING | Ymddiriedolwr | 18 March 2014 |
|
|
||||
Andrew David BARTLE | Ymddiriedolwr | 18 November 2011 |
|
|
||||
Diane Kay BARTLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.91k | £27.12k | £23.05k | £16.00k | £19.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.94k | £22.33k | £12.70k | £19.21k | £22.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £18.23k | £2.67k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 22 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 22 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 31 Gorffennaf 2020 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 3 JUNE 1975 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 12 APRIL 2010
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF GOODRICH, HEREFORDSHIRE WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND FOR OTHER FORMS O RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
PARISH OF GOODRICH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lingen
Castle Lane
Goodrich
Ross-on-Wye
HR9 6HX
- Ffôn:
- 01600890162
- Gwefan:
-
GOODRICHVILLAGEHALL.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window