Hanes ariannol ASYLUM SUPPORT AND IMMIGRATION RESOURCE TEAM
Rhif yr elusen: 1159888
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £143.79k | £192.19k | £303.06k | £241.45k | £323.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £115.35k | £173.54k | £230.10k | £313.56k | £335.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £50.34k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £42.43k | £50.98k | N/A | £29.08k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.