DROYLSDEN & DISTRICT FOODBANK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve persons in Droylsden area in financial hardship in such other ways as the trustees from time to time think fit, in particular, but not exclusively by: a) providing emergency food, essential toiletries, and household items to those in need b) the provision of support or signposting
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Tameside
Llywodraethu
- 02 Rhagfyr 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JOHN HEMSWORTH | Cadeirydd | 21 March 2014 |
|
|
||||
Anthony Ellis | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
STEPHEN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|||||
Alison Ferriday | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||
Glynis Shaw | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||
Patricia Ann Catterall | Ymddiriedolwr | 08 November 2014 |
|
|
||||
GWENETH BARR | Ymddiriedolwr | 08 November 2014 |
|
|
||||
PETER JOHN FEELEY | Ymddiriedolwr | 08 November 2014 |
|
|
||||
GIOVANNA PALMIERI | Ymddiriedolwr | 08 November 2014 |
|
|
||||
VERONICA WARRINGTON | Ymddiriedolwr | 08 November 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.03k | £25.53k | £7.00k | £12.60k | £5.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.57k | £4.56k | £1.37k | £3.84k | £9.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 02 Dec 2014
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS IN DROYLSDEN AND LOCAL SURROUNDING AREAS THAT ARE IN FINANCIAL HARDSHIP IN SUCH OTHER WAYS AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME THINK FIT, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) PROVIDING EMERGENCY FOOD, ESSENTIAL TOILETRIES, AND HOUSEHOLD ITEMS TO INDIVIDUALS AND FAMILIES IN NEED AND/OR FOR DISTRIBUTION BY CHARITIES OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY B) SUCH OTHER MEANS, INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) THE PROVISION OF SUPPORT OR SIGNPOSTING TO RELEVANT INFORMATION AND OTHER ADVISORY SERVICES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 WILLOW FOLD
DROYLSDEN
MANCHESTER
M43 7BY
- Ffôn:
- 07473452813
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window