Ymddiriedolwyr ROWHEDGE UNDER 5'S
Rhif yr elusen: 1159138

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chloe Greenwold | Cadeirydd | 03 February 2023 |
|
|
||||
Grace Gray | Ymddiriedolwr | 28 February 2025 |
|
|
||||
Katie Mcmullen | Ymddiriedolwr | 28 February 2025 |
|
|
||||
Jessica Ling | Ymddiriedolwr | 28 February 2025 |
|
|
||||
Lillie Hardy-Sims | Ymddiriedolwr | 28 February 2025 |
|
|
||||
Jodie Marie Daniel | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||
Helen Selina Jane Lyons | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Zoe Southernwood | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Charlotte Steele | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Lucy Ann Sharp | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||
Allan Wainwright | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Sarah Clayfield | Ymddiriedolwr | 03 February 2023 |
|
|
||||
Hannah Hewson | Ymddiriedolwr | 03 February 2023 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.