ymddiriedolwyr BRIDEWELL ORGANIC GARDENS
Rhif yr elusen: 1158456
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danie Woodbridge | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
Stephen Marshall | Ymddiriedolwr | 08 March 2021 |
|
|
||||
Sandra Clarke | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Heidi Melinda Black | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
Robert Chaplin MB ChB | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||
Andrew Varde | Ymddiriedolwr | 10 September 2018 |
|
|
||||
Richard Khosla-Stevens | Ymddiriedolwr | 30 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.