KNITWIZZNEEDLES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
we were fortunate enough to be given a free space in southwark within a Cafe which consisted of large space for members. we were able to meet 2 weekly to allow for more members joining. The group started in April 2016 and ended in September 2016. we are now in the position of seeking a new venue.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Lambeth
- Lewisham
- Southwark
Llywodraethu
- 15 Awst 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORRAINE DUNCAN | Cadeirydd | 15 August 2014 |
|
|
||||
CAROLINE FERLISI | Ymddiriedolwr | 15 August 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £1.76k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £835 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 107 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 107 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 473 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 473 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 838 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 838 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1203 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1203 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1568 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1568 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 15 Aug 2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1. TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE IN SOUTHWARK AND SURROUNDING AREAS FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR AGE, DISABILITY, GENDER, FINANCIAL HARDSHIP, IN PARTICULAR, OLDER WOMEN. 2. TO PROMOTE THE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT AMONGST ELDERLY PERSONS IN SOUTHWARK AND SURROUNDING AREAS, WHO ARE EXCLUDED FROM SOCIETY BECAUSE THEY ARE HOUSEBOUND OR ARE UNABLE TO EASILY DRIVE OR ACCESS PUBLIC TRANSPORT. 3. FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE LEARNING FOR PLEASURE BY PEOPLE NO LONGER IN FULL TIME EMPLOYMENT THROUGH THE CONTINUED DEVELOPMENT OF THEIR INDIVIDUAL COMPETENCIES, SKILLS, AND UNDERSTANDING IN SUBJECTS OF EDUCATIONAL VALUE. IN PARTICULAR, BY: -PROVIDING A KNITTING AND CROCHETING GROUP THAT ENABLES MEMBERS OF THE OLDER POPULATION WHO ARE WOMEN, TO INTERACT SOCIALLY IN ORDER TO REDUCE SOCIAL ISOLATION AND PARTICIPATE MORE EFFECTIVELY IN THE WIDER COMMUNITY: -PROVIDING A TRANSPORT SERVICE TO AND FROM THE KNITTING GROUP: - ENABLING OLDER PEOPLE TO ACCESS AND USE THE INTERNET TO DOWNLOAD AND UPLOAD PATTERNS: -RAISING PUBLIC AWARENESS OF THE ISSUES AFFECTING OLDER ISOLATED WOMEN BOTH GENERALLY AND IN RELATION TO THEIR SOCIAL EXCLUSION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 13
Malt House
62 Sancroft Street
LONDON
SE11 5NG
- Ffôn:
- 07463050553
- E-bost:
- lozzie36@live.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window