ymddiriedolwyr SUDBURY METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1165218
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Nigel Stuart wright | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|
||||
DAWN WILKES | Ymddiriedolwr | 16 June 2024 |
|
|
||||
Charles Walker | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||
DAISY WALKER | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||
Sabrina NewelL | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Emmagine Frederick | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Clair Gyesi | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Veronica Persaud | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Rev Sonia Hicks | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Leandro Thomas Kelly | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
PAULETTE NEWELL | Ymddiriedolwr | 19 January 2016 |
|
|
||||
VIVAN KOOMSON | Ymddiriedolwr | 19 January 2016 |
|
|
||||
Joan Ellis | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|
||||
BEVERLEY PERSAUD | Ymddiriedolwr | 02 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.