Hanes ariannol EDITH CAVELL FUND FOR NURSES
Rhif yr elusen: 1160148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £795.80k | £1.86m | £2.06m | £736.55k | £1.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £970.77k | £1.37m | £1.07m | £1.46m | £1.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £728.48k | £1.81m | £1.18m | £661.55k | £946.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £4.13k | £2.66k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £52.63k | £45.54k | £40.54k | £62.84k | £71.70k | |
|
Incwm - Arall | £14.69k | £13.80k | £831.56k | £9.50k | £10.30k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £7.71k | £132.00k | £47.29k | £199.88k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £842.03k | £1.24m | £890.25k | £1.24m | £1.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £128.73k | £132.47k | £180.27k | £223.78k | £178.86k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £9.50k | £8.25k | £9.50k | £10.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £8.77k | £9.48k | £12.49k | £11.34k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.