COUNSELLING FOR SOCIAL CHANGE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of free and low cost counselling in South West England (Cornwall and Devon). We also provide counselling for activists across the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cernyw
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 20 Ionawr 2015: Cofrestrwyd
- CSC (Enw gwaith)
- COUNSELLING FOR SOCIAL CHANGE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Harmer | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|
||||
Elfrea Harmony Lockley | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
Lucy Allen | Ymddiriedolwr | 06 July 2015 |
|
|
||||
BEE SHELDON-HOWKINS | Ymddiriedolwr | 29 July 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.58k | £49.20k | £62.95k | £65.90k | £111.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.43k | £47.73k | £54.46k | £68.78k | £92.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.52k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 28 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 28 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 07 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 07 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 05 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 05 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 26 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 26 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10 OCT 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16/12/2014
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE MENTAL AND PHYSICAL SICKNESS OF PEOPLE SUFFERING TRAUMA AND OTHER MENTAL HEALTH ISSUES IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY AS A RESULT OF CAMPAIGN, CARE AND RELIEF WORK BY THE PROVISION OF COUNSELLING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Mor Workspace
Treloggan Lane
NEWQUAY
Cornwall
TR7 2FP
- Ffôn:
- 03330508825
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window