ymddiriedolwyr CONCERN WADEBRIDGE
Rhif yr elusen: 1160700
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Butler | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Stephen Knightley | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|||||
Elliot Anthony Osborne | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|||||
Eves Marie Carkeek | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
JOHN LYLE POMEROY | Ymddiriedolwr | 22 February 2018 |
|
|||||
Janet Elizabeth Hulme | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|
||||
Paul Brocklebank | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Marion Larkin | Ymddiriedolwr | 20 February 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.