Hanes ariannol HATCH ENTERPRISE

Rhif yr elusen: 1161801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £527.11k £875.97k £1.80m £1.73m £2.41m
Cyfanswm gwariant £422.11k £658.26k £1.07m £2.08m £2.25m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £151.50k N/A £39.29k £226.64k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £42.00k £18.29k £12.00k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £15.39k £113.42k £676.87k £360.63k £1.52m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £35.00k £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £511.67k £762.49k £1.08m £1.37m £878.38k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £55 £56 £97 £1.02k £11.12k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £415.90k £609.98k £1.01m £1.83m £1.96m
Gwariant - Ar godi arian £6.21k £48.29k £57.69k £247.08k £281.13k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £2.64k £15.18k £25.36k
Gwariant - Sefydliad grantiau £20.43k £31.50k £29.00k £60.80k £193.33k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0