STREETBANK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Streetbank is a website that allows you to share things and skills with your neighbours.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 2014: Cofrestrwyd
- 15 Ebrill 2025: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.69k | £1.52k | £703 | £5 | £52 | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.12k | £2.90k | £992 | £20 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 457 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 457 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 822 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 822 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Mawrth 2021 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03/03/2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 02/10/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/11/2014 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 28/11/2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT: 2.1 TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP, ILL HEALTH (WHETHER PHYSICAL OR MENTAL), DISABILITY AND DISTRESS IN PARTICULAR BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE DEVELOPMENT OF OPPORTUNITIES AND RESOURCES TO ENABLE MEMBERS OF THE PUBLIC TO: 2.1.1 LEND OR PROVIDE FREE OF CHARGE GOODS AND EQUIPMENT INCLUDING FURNITURE, CLOTHES AND OTHER HOUSEHOLD ITEMS; AND 2.1.2 UNDERTAKE VOLUNTARY WORK AND EXCHANGE SKILLS AND SERVICES IN ORDER TO ASSIST INDIVIDUALS; IN EACH CASE TO ASSIST INDIVIDUALS WHO COULD NOT OTHERWISE AFFORD SUCH GOODS OR SERVICES THROUGH LACK OF MEANS AND/OR WHO WOULD BE UNABLE TO ACCESS THEM FOR REASONS OF ILL HEALTH (WHETHER PHYSICAL OR MENTAL), DISABILITY OR OTHER SOCIAL DISADVANTAGE; 2.2 TO PROTECT AND PRESERVE THE ENVIRONMENT THROUGH THE PROMOTION OF WASTE REDUCTION, AND RECYCLING, AND ENABLING THE SHARED USE AND RE-USE OF GOODS AND EQUIPMENT. 2.3 TO PROMOTE GOOD CITIZENSHIP BY THE PROMOTION OF VOLUNTEERING
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window