Hanes ariannol CHESTER PRIDE

Rhif yr elusen: 1161379
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (142 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/11/2019 01/11/2020 01/11/2021 01/11/2022 01/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £91.57k £80.85k £94.63k £237.54k £170.35k
Cyfanswm gwariant £125.41k £52.98k £97.76k £305.31k £138.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.50k £45.00k N/A £45.10k £47.72k