BICMP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our purpose is to establish a world-class music institute at university level called 'Resonance', specialising in contemporary music performance, education, composition, entrepreneurship and production. The Trust's objects are the advancement of education for the public benefit by promoting and supporting education, teaching and research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2022
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 08 Ionawr 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Penn | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
DAVID DANIEL BARNARD | Ymddiriedolwr | 25 July 2015 |
|
|||||
CHRISTOPHER CRONIN | Ymddiriedolwr | 25 July 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £5.07m | £2.27m | £646.51k | £440.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £263.53k | £217.42k | £401.74k | £1.11m | £1.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.07m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | £2.26m | £371.13k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £5.07m | £2.00k | £231.25k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £41.59k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £2.54k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £188.86k | £401.74k | £1.08m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £28.56k | £0 | £22.86k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £7.20k | £4.20k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 11 Tachwedd 2021 | 134 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 11 Tachwedd 2021 | 134 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 13 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2019
(Mae'r cyfrifon |
13 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01 AUG 2014
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROMOTING AND SUPPORTING EDUCATION IN, TEACHING OF, AND RESEARCH INTO CONTEMPORARY MUSIC AND PRODUCTION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CURRIE YOUNG LTD
10 KING STREET
NEWCASTLE
ST5 1EL
- Ffôn:
- 0300 555 1800
- E-bost:
- info@resonance-edu.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window