Hanes ariannol INDEPENDENT CHOICES GREATER MANCHESTER

Rhif yr elusen: 1158313
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £190.81k £191.34k £170.54k £312.59k £238.46k
Cyfanswm gwariant £170.86k £179.16k £182.22k £305.27k £239.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £210.69k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £185.68k £58.30k £130.69k £69.50k £223.69k