Hanes ariannol KYDS YOUTH DRAMA SOCIETY

Rhif yr elusen: 1159305
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.46k £9.42k £7.20k £26.30k £18.88k
Cyfanswm gwariant £4.05k £11.88k £13.52k £26.61k £20.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £1.50k N/A £2.00k £500