Hanes ariannol GLANWERN GOSPEL HALL TRUST

Rhif yr elusen: 1159426
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.27k £33.10k £49.80k £290.25k £162.47k
Cyfanswm gwariant £14.04k £20.14k £50.18k £51.35k £74.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A