TUNBRIDGE WELLS GOSPEL HALL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The trust provides and maintains gospel halls for the religious activities of Christians often referred to as 'Brethren'. Details of the origins, teachings and way of life of the Brethren can be found on their website - www.plymouthbrethrenchristianchurch.org
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caint
Llywodraethu
- 17 Rhagfyr 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY WILLIAM FLECK | Cadeirydd | 02 August 2008 |
|
|
||||
BRUCE WALTER LYNES | Ymddiriedolwr | 27 October 2017 |
|
|
||||
TERRY JAMES WOODCOCK | Ymddiriedolwr | 02 September 2016 |
|
|
||||
RICHARD MARRIOTT | Ymddiriedolwr | 30 July 2012 |
|
|
||||
ROSS ALLEN | Ymddiriedolwr | 19 October 2004 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £149.11k | £121.66k | £140.80k | £135.35k | £181.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £105.37k | £82.05k | £100.13k | £513.70k | £109.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 02 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 02 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 05 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 05 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 08 Chwefror 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 08 Chwefror 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 25 FEB 2003 AS AMENDED BY A DEED OF VARIATION DATED 15/08/2014
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE PUBLIC BENEFIT INCLUDING BY THE CARRYING ON OF THE SERVICE OF GOD IN ACCORDANCE WITH THE OLD AND NEW TESTAMENTS OF THE HOLY BIBLE AS FOLLOWED BY THOSE CHRISTIANS FORMING PART OF A WORLDWIDE FELLOWSHIP KNOWN AS THE "PLYMOUTH BRETHREN CHRISTIAN CHURCH" (THE "BRETHREN") WHOSE CORE DOCTRINE IS SUMMARISED IN SCHEDULE 1 TO THIS DEED AND WHOSE PROPER PRACTICES IN FURTHERANCE OF SOME ASPECTS OF THAT CORE DOCTRINE ARE SUMMARISED IN SCHEDULE 2 TO THIS DEED("FAITH IN PRACTICE"); AND (B) ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES CONNECTED WITH BRETHREN.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Meeting Hall
Whetsted Road
Five Oak Green
Tonbridge
TN12 6RT
- Ffôn:
- 07848459893
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window