ROMSEY CANCER SUPPORT CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Running an independent cancer support centre based in Romsey which provides emotional support for adults, including patients, family members and carers. The centre is open 5 days a week and services are provided free of charge. Our services include counselling, complementary therapies, meditation, information, clinics for finance, welfare and legal advice, and special interest groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
42 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hampshire
Llywodraethu
- 07 Rhagfyr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1029460 HEARING CONCERN ROMSEY
- 03 Rhagfyr 2014: CIO registration
- JANE SCARTH HOUSE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Nigel Dickson | Cadeirydd | 15 October 2015 |
|
|
||||
David Hartley | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|||||
Cynthia Mary - Kim Fielder | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Julian Gee | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
PHILIP SCARTH | Ymddiriedolwr | 28 August 2014 |
|
|
||||
BRIDGET BROOK | Ymddiriedolwr | 28 August 2014 |
|
|
||||
SUSAN JONES | Ymddiriedolwr | 28 August 2014 |
|
|
||||
MICHAEL STREET | Ymddiriedolwr | 28 August 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £232.40k | £230.40k | £215.81k | £256.13k | £297.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £207.73k | £178.61k | £206.60k | £220.25k | £249.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £65.12k | £5.43k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 03 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 03 Dec 2014 as amended on 10 Sept 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO RELIEVE SICKNESS AND TO PROMOTE AND PROTECT THE GOOD HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT OF PATIENTS, FAMILY AND FRIENDS WHO ARE EXPERIENCING OR HAVE EXPERIENCED CANCER BY PROVIDING A SUPPORT CENTRE IN ROMSEY TO PROVIDE FREE, CONFIDENTIAL, SUPPORT, COUNSELLING, MEDITATION, AROMATHERAPY, REFLEXOLOGY, MASSAGE AND AN INFORMATION LIBRARY AND BEFRIENDING SERVICE.
Maes buddion
IN ROMSEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Jane Scarth House
37a The Hundred
Romsey
Hampshire
SO51 8GE
- Ffôn:
- 01794830374
- E-bost:
- info@janescarthhouse.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window