THE ORWELL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVISION OF ANNUAL PRIZES, CULTURAL EVENTS AND DEBATES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 August 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
90 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 01 Ebrill 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1156494 THE ORWELL YOUTH PRIZE
- 06 Mai 2015: CIO registration
- THE ORWELL PRIZE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lord Ken Macdonald QC | Cadeirydd | 01 July 2015 |
|
|
||||
Sameer Padania | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Deborah Lincoln | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Stephen Armstrong | Ymddiriedolwr | 06 May 2020 |
|
|
||||
Andrew Peck | Ymddiriedolwr | 06 May 2020 |
|
|
||||
Gavin Kelly | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
SU-MEI THOMPSON | Ymddiriedolwr | 10 May 2018 |
|
|
||||
Dr Andrew Williams | Ymddiriedolwr | 09 September 2016 |
|
|
||||
ELIZABETH SICH | Ymddiriedolwr | 08 October 2015 |
|
|||||
Kathryn Anne Harvey | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||
Boyd Miles Tonkin | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/08/2020 | 30/08/2021 | 30/08/2022 | 30/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £203.73k | £167.54k | £191.38k | £127.83k | £205.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £158.56k | £157.00k | £127.45k | £174.90k | £235.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2022 | 08 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2022 | 08 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2021 | 07 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2021 | 07 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2019 | 07 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2019 | 07 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 06 MAY 2015 AMENDED ON 04 APR 2017 AMENDED ON 15 FEB 2018 as amended on 13 May 2020 as amended on 13 May 2020 as amended on 13 May 2020
Gwrthrychau elusennol
The objects of the CIO are: 1. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE PROVISION OF CULTURAL EVENTS, DEBATES, ONLINE RESOURCES, AND ANNUAL PRIZES. 2. THE PROMOTION OF THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Orwell Foundation
Institute of Advanced Studies
Wilkins Building
UCL
London
WC1E 6BT
- Ffôn:
- 02031081618
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window