Hanes ariannol DAARUL ARQAM EDUCATION & WELFARE TRUST

Rhif yr elusen: 1160564
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 117 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £265.96k £149.93k £209.22k £315.21k £247.34k
Cyfanswm gwariant £74.60k £82.03k £73.64k £60.21k £570.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A