Hanes ariannol GURU TEGH BAHADUR GURUDWARA (SIKH TEMPLE)
Rhif yr elusen: 505157
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (52 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £674.51k | £779.57k | £502.48k | £1.02m | £984.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £606.72k | £721.19k | £533.85k | £598.55k | £812.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £632.17k | £723.20k | £419.19k | £959.92k | £984.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £36.35k | £41.37k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £15.00k | £83.30k | £59.42k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £239.11k | £683.78k | £496.90k | £562.37k | £772.43k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £49.12k | £37.41k | £36.96k | £36.18k | £39.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.13k | £6.71k | £6.10k | £20.12k | £5.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £11.80k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £318.50k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.